Hanes ariannol 1ST MERROW SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 305753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £45.59k £55.13k £55.42k £52.89k £45.75k
Cyfanswm gwariant £27.83k £21.31k £29.46k £47.28k £47.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £40.39k £21.33k N/A N/A