Ymddiriedolwyr 1ST ASHTEAD (PELHAM) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 305770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alan Minister Ymddiriedolwr 20 September 2024
Dim ar gofnod
Neil Thornton Ymddiriedolwr 20 September 2024
Dim ar gofnod
Simon Horner-Long Ymddiriedolwr 22 September 2023
Dim ar gofnod
Kim Rachel Reed Ymddiriedolwr 22 September 2023
Dim ar gofnod
Andrew Marlow Ymddiriedolwr 06 May 2022
Dim ar gofnod
FELICITY ANNE HEWITT Ymddiriedolwr 20 January 2013
Dim ar gofnod
SARAH MINISTER Ymddiriedolwr 30 January 2012
Dim ar gofnod