Hanes ariannol 1ST SHEPPERTON (ST. NICHOLAS) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 305794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.15k £3.29k £17.37k £10.64k £22.97k
Cyfanswm gwariant £19.25k £4.21k £8.56k £10.51k £18.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £10.67k N/A N/A