ymddiriedolwyr 1ST HORSELL SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Wavish | Cadeirydd |
|
|
|||||
Robert Cole | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Louise Margaret Ellis | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Richard Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Helen Catherine Wood | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
David Sawyer | Ymddiriedolwr | 25 August 2016 |
|
|
||||
Fenella Bootle Wilbraham | Ymddiriedolwr | 25 August 2016 |
|
|
||||
NIGEL LONGLEY | Ymddiriedolwr | 28 March 2011 |
|
|
||||
ALISON ELAINE STUBBS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.