Ymddiriedolwyr COUNTY OF SURREY EAST GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 305818
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beverly Heywood-Jones | Cadeirydd | 02 September 2016 |
|
|
||||
Susan Anne Corrance | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Lorna Ellen Smith | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Jane Anne Luff | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Sonia Naughton | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Kathryn Ann Louise Fowles | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Zoeller | Ymddiriedolwr | 11 March 2017 |
|
|
||||
ELIZABETH JANE COLLIER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.