Hanes ariannol SURREY COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 305819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £747.44k | £967.01k | £419.46k | £392.92k | £884.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £756.21k | £857.00k | £271.39k | £354.21k | £738.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £60.63k | £16.00k | £1.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £129.73k | £306.36k | N/A | N/A | £195.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £216.39k | £195.90k | N/A | N/A | £306.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £397.88k | £460.94k | N/A | N/A | £366.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.44k | £3.80k | N/A | N/A | £15.55k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.37k | £176.61k | N/A | N/A | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £756.21k | £857.00k | N/A | N/A | £738.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.86k | £3.74k | N/A | N/A | £3.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.