1ST BREDE SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GENERAL CHARITABLE PURPOSES, EDUCATION AND TRAINING, RELIGIOUS ACTIVITIES, SPORT AND RECREATION, ENVIRONMENTAL
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,241 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 1968: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Adkin | Cadeirydd | 11 April 2024 |
|
|
||||
Nicola Dean | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Adrian Simmons | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Philip Tomlins | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Kate Tomlins | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
JOANNA LUSH | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
LUCIANO FRIGE | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
John Anthony King | Ymddiriedolwr | 06 July 2016 |
|
|
||||
Cherry McCleery | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
PETER CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.09k | £4.10k | £16.34k | £2.67k | £22.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.92k | £4.17k | £27.53k | £3.65k | £7.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £20.24k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 107 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 107 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 473 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 473 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 838 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 838 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Mawrth 2022 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 31ST JANUARY 1968 UPON THE TRUSTS OF THE SCOUT ASSOCIATION TRUST DEED 1955
Gwrthrychau elusennol
SCOUT GROUP (UNIT OF THE SCOUT ASSOCIATION)
Maes buddion
BREDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Scout Association
Stubb Lane
Brede
RYE
East Sussex
TN31 6EH
- Ffôn:
- 07714257561
- E-bost:
- brede.scouts@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window