Ymddiriedolwyr 1ST BREDE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305824

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 830 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Adkin | Cadeirydd | 11 April 2024 |
|
|
||||
Nicola Dean | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Adrian Simmons | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Philip Tomlins | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Kate Tomlins | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
JOANNA LUSH | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
LUCIANO FRIGE | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
John Anthony King | Ymddiriedolwr | 06 July 2016 |
|
|
||||
Cherry McCleery | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
PETER CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.