ymddiriedolwyr 2ND IFIELD (ST. MARGARET'S) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CLIPPERTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Phil Kelly | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Sim Sidhu | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Scott Wheeler | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
Mark Eastman | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
Brian Eastman | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
LISA HULL | Ymddiriedolwr | 25 September 2011 |
|
|
||||
MAJA JASKO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAREN PITT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHONA GRAVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CRAIG EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.