ymddiriedolwyr 4TH LITTLEHAMPTON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Treharne | Cadeirydd | 07 March 2023 |
|
|
||||
Katie Mustchin | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Roger Hackett | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Katrina Bergmane | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Jessica Lucy West | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Sarah Anne Chamberlain | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Jane West | Ymddiriedolwr | 01 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.