SALISBURY AND SOUTH WILTS DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 305937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The main activities under taken by the Salisbury & South Wilts District Scout Council is to promote Scouting to young people between the ages of 6 - 25 as per the Scout Association's Policy and Rules. To also monitor the Scout Groups within the Salisbury & South Wilts District Area and report any problems to Wiltshire County Scout Council, Scout Assocation and /or Charity Commission.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £134,139
Cyfanswm gwariant: £121,534

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Hydref 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SALISBURY AND SOUTH WILTS BOY SCOUTS LOCAL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROGER DEMAIN-GRIFFITHS Cadeirydd
Dim ar gofnod
Clive Barrington Lewis Ymddiriedolwr 14 September 2024
Dim ar gofnod
Sarah Jane Beswick Ymddiriedolwr 14 September 2024
Dim ar gofnod
Ian Hume Jack Ymddiriedolwr 05 August 2023
Dim ar gofnod
David Leonard Waspe Ymddiriedolwr 13 September 2021
WILTSHIRE SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Mike Hiley Ymddiriedolwr 13 September 2021
Dim ar gofnod
PETER JAMES HANDFORD Ymddiriedolwr 09 June 2018
Dim ar gofnod
JOHN NEIL WYETH Ymddiriedolwr 09 June 2018
WYLYE VALLEY DISABLED CHILDREN'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
IVOR WILLIAM DAVIES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DEANA COOK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £140.31k £85.69k £131.68k £141.67k £134.14k
Cyfanswm gwariant £107.10k £63.31k £82.10k £155.79k £121.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 22 Awst 2024 204 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 22 Awst 2024 204 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 02 Chwefror 2023 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 02 Chwefror 2023 2 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 27 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 27 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 04 Chwefror 2021 4 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 04 Chwefror 2021 4 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
9 MARKAN ROAD
IDMISTON
SALISBURY
SP4 0AY
Ffôn:
01980610539