ymddiriedolwyr ARMENIAN HOUSE LIMITED
Rhif yr elusen: 305961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krikor Vartoukian | Cadeirydd |
|
||||||||
Aram Karakashian-Panossian | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|||||||
MARAL OVANESSOFF | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|||||||
Arda Eghiayan | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|||||||
Arline Medazoumian | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|||||||
ARMINE AFRIKIAN | Ymddiriedolwr | 26 May 2015 |
|
|||||||
STEPHEN MOURADIAN | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|||||||
GASSIA YARDIM | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|||||||
ARMEN TOPALIAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.