Army Cadet Charitable Trust UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Association is dedicated to promoting the ideals and activities of the Army Cadet Force, a national, military themed, voluntary youth movement open to boys and girls of all backgrounds and abilities. In providing educational, adventurous, competitve and social activities the Association's key priorities are citizenship development, leadership training, and confidence building.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£5,940,729
Roddion a chymynroddion | £5.76m | |
Weithgareddau elusennol | £529 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £77.82k | |
Buddsoddiadau | £100.77k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,011,928
Codi arian | £6.39k | |
Weithgareddau elusennol | £5.01m | |
Arall | £0 |
£477,802 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,733,612 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £6.39k | |
Gwariant elusennol | £5.01m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £928.80k |
Codi arian a Arall Gwariant | £6.39k | |
Gwariant elusennol | £5.01m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.41m |
Pobl

73 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 24 Medi 1962: Cofrestrwyd
- ACCT Cymru (Enw gwaith)
- ACCT NI (Enw gwaith)
- ACCT Northern Ireland (Enw gwaith)
- ACCT Scotland (Enw gwaith)
- ACCT UK (Enw gwaith)
- ACCT Wales (Enw gwaith)
- Army Cadet Charitable Trust Northern Ireland (Enw gwaith)
- Army Cadet Charitable Trust Scotland (Enw gwaith)
- Army Cadet Charitable Trust Wales (Enw gwaith)
- ACFA (Enw blaenorol)
- Army Cadet Charitable Trust UK (Enw blaenorol)
- THE ARMY CADET FORCE ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Mwy
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Francis Capps CBE | Cadeirydd | 19 November 2022 |
|
|
||||
Simon Harrison | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Dickson | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Joyce Alexandra Quin | Ymddiriedolwr | 26 February 2022 |
|
|
||||
Oliver Charles Rice-Adams | Ymddiriedolwr | 26 February 2022 |
|
|
||||
David Chipp | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Justin Tavershima Tarka | Ymddiriedolwr | 10 April 2021 |
|
|
||||
Jemma Kate Ralph | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
Wendy Ann Adams | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|
||||
Christopher Tearney | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
||||
RUADHRI ANDREW DUNCAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.44m | £4.94m | £4.03m | £4.41m | £5.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.32m | £4.23m | £4.19m | £4.61m | £5.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.14m | £4.49m | £3.74m | £4.04m | £5.73m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.30m | £4.82m | £3.95m | £4.25m | £5.76m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £61.44k | £45.40k | £13.62k | £70.89k | £77.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.10k | £2.85k | £919 | £595 | £529 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £74.07k | £68.14k | £63.93k | £89.11k | £100.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.31m | £4.23m | £4.19m | £4.61m | £5.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.50k | £600 | £600 | £600 | £6.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.14k | £45.50k | £28.47k | £21.02k | £20.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £309.57k | £3.50k | £107.66k | £31.28k | £17.43k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.50k | £600 | £600 | £600 | £6.39k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £65.46k | £63.48k | £50.48k | £37.05k | £228.61k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.78m | £3.12m | £3.34m | £3.17m | £3.57m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.58m | £2.35m | £2.27m | £2.08m | £3.17m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £378.84k | £292.99k | £363.75k | £353.53k | £628.53k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/07/1943 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/09/1945 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/03/1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/11/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/01/2016 as amended on 08 Nov 2022 as amended on 25 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
(1) TO GIVE MENTAL, MORAL AND PHYSICAL TRAINING TO YOUNG PEOPLE AND SO TO FORM AND DEVELOP THE CHARACTER OF EACH AS TO ENABLE THEM TO MAKE A GOOD START IN LIFE AND TO DEVELOP IN THEM PRINCIPLES OF GOOD CITIZENSHIP. (2) TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE ARMY CADET FORCE THROUGH FOSTERING THE ACTIVITIES OF ARMY CADETS AND ADVANCING THE YOUTH LEADERSHIP ABILITIES OF ARMY CADET FORCE ADULT VOLUNTEERS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Army Cadet Charitable Trust UK
Holderness House
51-61 Clifton Street
LONDON
EC2A 4DW
- Ffôn:
- 02045868181
- E-bost:
- MEMBERSHIP@ACCTUK.ORG
- Gwefan:
-
WWW.ACCTUK.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window