Dogfen lywodraethu BOWLES ROCKS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 305968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES DATED 9 JUNE 1964 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 7 JUNE 1966, 2 NOVEMBER 1990, 16 JULY 1997 , 13 JULY 2001 AND 12 JANUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
TO CONTRIBUTE TO THE EDUCATIONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF TWENTY FIVE, PARTICULARLY THROUGH THE EXPERIENCE OF ADVENTUROUS ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.