Ymddiriedolwyr BOWLES ROCKS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 305968

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER WILSON | Cadeirydd | 11 September 2019 |
|
|
||||
Kevin McDougall | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
James Holden | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Melanie Karunaratne | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
ROSALIND JOAN GRACE STOKELD | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
MICHAEL BRADSHAW | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Catherine Gallagher | Ymddiriedolwr | 12 July 2017 |
|
|
||||
MR M J DARBYSHIRE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.