Hanes ariannol HISTORY OF PARLIAMENT TRUST
Rhif yr elusen: 306034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.86m | £1.87m | £1.82m | £2.02m | £1.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.88m | £1.97m | £1.81m | £1.76m | £1.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.68m | £1.67m | £1.67m | £1.67m | £1.67m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £88.40k | £93.28k | £85.53k | £311.36k | £93.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.35k | £4.30k | £2.30k | £1.29k | £7.11k | |
|
Incwm - Arall | £88.80k | £95.05k | £61.19k | £32.69k | £32.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.71m | £1.80m | £1.69m | £1.73m | £1.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £5.54k | £5.46k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £172.89k | £171.63k | £118.72k | £29.09k | £29.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.