Hanes ariannol THE NATIONAL YOUTH THEATRE OF GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 306075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.95m | £3.91m | £5.72m | £4.91m | £3.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.90m | £3.02m | £2.10m | £3.64m | £3.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £53.52k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £305.77k | £269.30k | £2.86m | £1.42m | £422.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £635.73k | £515.42k | £2.05m | £3.03m | £369.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.63m | £0 | £0 | £394.12k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £611.07k | £3.28m | £3.57m | £1.45m | £3.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.90k | £2.65k | £127 | £75 | £1.98k | |
|
Incwm - Arall | £66.88k | £108.80k | £95.74k | £37.47k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £295.32k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.55m | £2.74m | £1.96m | £3.39m | £3.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £352.20k | £277.51k | £145.50k | £257.43k | £304.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.00k | £0 | £55.97k | £19.89k | £18.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.