THE ROYAL FORESTRY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Educational charity Promoting the wise management of trees and woods
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£904,524
Roddion a chymynroddion | £553.84k | |
Weithgareddau elusennol | £263.58k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £25.06k | |
Buddsoddiadau | £62.04k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£840,720
Codi arian | £64.21k | |
Weithgareddau elusennol | £775.63k | |
Arall | £877 |
£71,990 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £65.09k | |
Gwariant elusennol | £775.63k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £63.80k |
Codi arian a Arall Gwariant | £65.09k | |
Gwariant elusennol | £775.63k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £135.79k |
Pobl

10 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
Llywodraethu
- R F S (Enw gwaith)
- THE ROYAL FORESTRY SOCIETY OF ENGLAND AND WALES (Enw blaenorol)
- THE ROYAL FORESTRY SOCIETY OF ENGLAND, WALES AND NORTHERN IRELAND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Robert Hamilton Stubber | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Felix Gregory | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Caroline Ayre | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|||||
Gregory Joseph Vickers | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Alison Blanche Field | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|||||
Harriet Charlotte Christina Schiavone | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Ian William Tubby | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Cheryl Lundberg | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Benjamin Cadoc Herbert | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Rodney Morgan-Giles | Ymddiriedolwr | 13 June 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £583.02k | £571.27k | £589.32k | £783.35k | £904.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £557.98k | £505.19k | £594.25k | £772.45k | £840.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.10k | £1.72k | £6.93k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £247.52k | £270.91k | £232.01k | £367.81k | £553.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.92k | £10.32k | £26.61k | £25.16k | £25.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £239.49k | £234.59k | £250.51k | £317.06k | £263.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £81.09k | £55.44k | £65.85k | £60.36k | £62.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £14.35k | £12.97k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £2.50k | £6.00k | £161.97k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £518.14k | £466.21k | £535.92k | £712.61k | £775.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £39.84k | £38.98k | £58.33k | £59.83k | £64.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.72k | £9.86k | £8.05k | £8.67k | £12.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £223.86k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.10k | £8.31k | £7.10k | £6.72k | £5.01k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £877 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £311.51k | £311.91k | £309.21k | £308.17k | £308.63k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.57m | £1.55m | £1.73m | £1.52m | £1.63m | |
|
Cyfanswm asedau | £397.23k | £350.55k | £337.24k | £343.65k | £369.18k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £57.19k | £47.68k | £63.96k | £64.29k | £63.93k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES REVISED 1960, 16 MARCH 1982, 14 MAY 1984 AND 16 MARCH 2004. MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 DECEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE ADVANCEMENT AND DISSEMINATION OF THE KNOWLEDGE AND PRACTICE OF FORESTRY, ARBORICULTURE AND ALLIED SCIENCES; 3.2 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN FORESTRY, ARBORICULTURE AND ALLIED SCIENCES; AND 3.3 THE PROMOTION OF RESEARCH IN FORESTRY, ARBORICULTURE AND ALLIED SCIENCES AND THE PUBLICATION OF THE RESULTS THEREOF.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 29 Tachwedd 2007 : Asset transfer out
- 22 Rhagfyr 2004 : Cofrestrwyd
- 29 Tachwedd 2007 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE HAY BARNS
HOME FARM DRIVE
UPTON
BANBURY
OXFORDSHIRE
OX15 6HU
- Ffôn:
- 01295678588
- E-bost:
- rfshq@rfs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window