Ymddiriedolwyr THE SCOUT AND GUIDE GRADUATE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 306103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Philippa Iainne Berresford Cadeirydd 20 March 2021
Dim ar gofnod
Harriet Bell Ymddiriedolwr 15 March 2025
Dim ar gofnod
Nathan Reeves Ymddiriedolwr 15 March 2025
Dim ar gofnod
Leigh Brooks Ymddiriedolwr 15 March 2025
Dim ar gofnod
Rebecca Knight Ymddiriedolwr 16 March 2024
Dim ar gofnod
Dr Stephen Brown Ymddiriedolwr 16 March 2024
Dim ar gofnod
Alexander Moore Ymddiriedolwr 11 March 2023
Dim ar gofnod
Timothy David Rodaway Ymddiriedolwr 11 March 2023
Dim ar gofnod
Kara-Jane Senior Ymddiriedolwr 12 March 2022
Dim ar gofnod