Hanes ariannol BRYANSTON SCHOOL INCORPORATED

Rhif yr elusen: 306210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.84m £23.77m £27.66m £29.44m £31.96m
Cyfanswm gwariant £23.68m £23.08m £27.96m £29.86m £31.85m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.39m £515.16k £9.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.57m £805.97k £149.20k £705.01k £622.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £694.61k £1.12m £1.78m £1.81m £1.97m
Incwm - Weithgareddau elusennol £21.49m £21.71m £25.65m £26.74m £29.02m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £84.92k £138.76k £76.56k £185.86k £348.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £482.00k £34.22k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £22.71m £22.09m £26.62m £28.38m £30.27m
Gwariant - Ar godi arian £20.37k £0 £0 £0 £81.00k
Gwariant - Llywodraethu £17.10k £19.77k £18.51k £21.27k £41.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £20.37k £0 £0 £0 £22.00k
Gwariant - Arall £940.42k £992.07k £1.33m £1.48m £1.50m