MONKTON WYLD SCHOOL LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
An Education Centre for Sustainable Living, open to people of all ages and backgrounds. Monkton Wyld Court provides residential and day courses and training in low impact, low carbon living and land based skills. Our resident community leads by example, making conscious choices to live a sustainable lifestyle. We also operate as an educational venue for a wide range of groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dorset
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 01 Gorffennaf 1967: Cofrestrwyd
- 22 Tachwedd 1994: Tynnwyd
- MONKTON WYLD COURT (Enw gwaith)
- MONKTON WYLDE SCHOOL LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juliet Hall | Ymddiriedolwr | 23 April 2025 |
|
|
||||
Roy Evans | Ymddiriedolwr | 15 March 2025 |
|
|
||||
Richard Lovelace Johnstone | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Juliet Ann Lovelace Johnstone | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
JANICE FREEBORN | Ymddiriedolwr | 28 February 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £166.21k | £84.13k | £145.04k | £191.81k | £121.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.21k | £88.22k | £172.54k | £150.96k | £172.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Chwefror 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Chwefror 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/05/1940 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/07/1964 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/03/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/12/2013 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 01/12/2013 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 09/12/2013
Gwrthrychau elusennol
A) PROMOTING FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC WAYS OF LIVING SUSTAINABLY, USING METHODS THAT RESPECT THE LIMITS OF THE PLANET'S ENVIRONMENT, RESOURCES AND BIODIVERSITY B) ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN SUSTAINABLE LIVING C) ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT D) TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF DORSET AND THE NATION AT LARGE THE BUILDINGS OF SPECIAL ARCHITECTURAL AND HISTORIC INTEREST KNOWN AS MONKTON WYLD COURT IN THE COUNTY OF DORSET
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 01 Gorffennaf 1967 : Cofrestrwyd
- 22 Tachwedd 1994 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MONKTON WYLD COURT
MONKTON WYLD
BRIDPORT
DT6 6DQ
- Ffôn:
- 01297560342
- E-bost:
- info@monktonwyldcourt.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window