Hanes ariannol SHERBORNE MUSEUM ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 306251
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.09k | £37.35k | £31.51k | £72.79k | £31.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.43k | £30.71k | £22.95k | £56.26k | £27.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £2.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.16k | £2.06k | £7.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.