Hanes ariannol AECC UNIVERSITY COLLEGE
Rhif yr elusen: 306289
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.42m | £9.11m | £9.46m | £10.44m | £12.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.91m | £9.40m | £8.82m | £9.29m | £10.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £443.26k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £179.58k | £559.00k | £1.04m | £972.00k | £1.12m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £28.21k | £13.00k | £88.00k | £38.00k | £7.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £49.22k | £37.00k | £386.00k | £115.00k | £43.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.33m | £7.76m | £8.04m | £9.22m | £10.94m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.33k | £29.00k | £26.00k | £3.00k | £16.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.27m | £914.00k | £1.06m | £1.42m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £47.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.89m | £9.40m | £8.82m | £9.29m | £10.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £45.59k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £20.88k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.