THE BATTLE AND DISTRICT HISTORICAL SOCIETY MUSEUM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Static Displays: Prehistory to WW2 Special Yearly Exhibitions Curriculum led educational work School visits and hands-on educational activities. Open activity days.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £600 o 1 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1204264 THE BATTLE MUSEUM OF LOCAL HISTORY TRUST
- 03 Tachwedd 1967: Cofrestrwyd
- 11 Tachwedd 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- BATTLE MUSEUM OF LOCAL HISTORY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.83k | £19.25k | £12.82k | £12.60k | £19.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.25k | £13.98k | £7.24k | £8.61k | £18.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £600 | £1.56k | £11.10k | £8.60k | £600 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DEED DATED 29TH AUGUST 1967
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN A MUSEUM FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC TO HOUSE COLLECTIONS WHICH PROMOTE THE ADVANCEMENT OF KNOWLEDGE IN THE NATURAL SCIENCES, ARCHAEOLOGY, HISTORICAL RESEARCH AND KINDRED SUBJECTS ESPECIALLY IN RELATION TO THE VILLAGE AND ITS ENVIRONS.
Maes buddion
VILLAGE OF BATTLE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window