Sir Henry Fermor Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity manages the assets of the fund which was established by Sir Henry Fermor when the school was founded.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 1966: Cofrestrwyd
- SIR HENRY FERMOR'S CHURCH OF ENGLAND SCHOOL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev STEPHEN PHILIP REES | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|||||
Councillor Martyn Geoffrey Garrett | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||
Karl Richard Scholten | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|
||||
FIONA EILEEN CATTERMOLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAMELA JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.88k | £16.92k | £18.91k | £19.64k | £15.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.47k | £4.94k | £57.13k | £3.53k | £28.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 21ST JANUARY 1966 AS AMENDED BY SCHEME DATED 01 SEP 2020 as amended on 11 Jan 2021 as amended on 11 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT SIR HENRY FERMOR CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL: 1. BY PERMITTING THE SAME TO BE USED AND OCCUPIED FOR THE PURPOSES OF A CHURCH OF ENGLAND VOLUNTARY OR FOUNDATION SCHOOL (WITHIN THE MEANING OF THE EDUCATION ACTS) OR ACADEMY (WITHIN THE MEANING OF THE ACADEMIES ACT 2010) IN WHICH RELIGIOUS INSTRUCTION SHALL BE GIVEN IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES OF THE CHURCH OF ENGLAND FOR EDUCATION AT THE SCHOOL; AND 2. IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE.
Maes buddion
PARISH OF CROWBOROUGH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Pleasant View Road
CROWBOROUGH
East Sussex
TN6 2UT
- Ffôn:
- 01892652463
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window