1)JANE DOWNER 2)HOOPER'S EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the education of persons under 25 years of age who, or whose parents, reside in the Deanery of Storrington, preference being given to residents of the parish of Storrington.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
- HOOPER AND DOWNER EDUCATIONAL FOUNDATION (Enw gwaith)
- HOOPER'S EDUCATIONAL FOUNDATION (Enw blaenorol)
- JANE DOWNER (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JONATHAN REID SWINDELLS | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
NICHOLAS CHOATE | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
DENNIS ALAN COWDREY | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
PETER DENIS MACE | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
John Richard Carter | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
||||
John Raymond Butler | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.79k | £24.57k | £32.79k | £34.55k | £37.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.42k | £26.36k | £29.95k | £38.10k | £32.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 8TH OCTOBER 1980
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS WHO,OR WHOSE PARENTS,RESIDE IN THE AREA OF BENEFIT ,PREFERENCE BEING GIVEN TO PERSONS QUALIFIED AS AFORESAID IN THE PARISH OF STORRINGTON. THE EXPRESSION "AREA OF BENEFIT" SHALL MEAN THE AREA CONSISTING OF THE ECCLESIASTICAL PARISHES OF AMBERLEY WITH STOKE,ASHINGTON WITH BUNCTON,ASHURST,BRAMBER WITH ST BOTOLPHS,COLDWALTHAM,GREATHAM,HARDHAM,PARHAM,PULBOROUGH,STEYNING,STORRINGTON,SULLINGTON,THAKEHAM WITH WARMINGHURST,UPPER BEEDING,WASHINGTON,WEST CHILTINGTON,WIGGONHOLT AND WISTON,ALL IN THE COUNTY OF WEST SUSSEX
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 The Heights
WORTHING
West Sussex
BN14 0AL
- Ffôn:
- 01903260803
- E-bost:
- jrsac2223@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window