WILLIAM OLDER'S SCHOOL CHARITY

Rhif yr elusen: 306424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity's activities are focused on the children & young people of the parish of Angmering, West Sussex.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £28,458
Cyfanswm gwariant: £26,124

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mawrth 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • MARGARET BUTCHER CHRISTMAS FUND (Enw blaenorol)
  • WILLIAM OLDER'S FOUNDATION (INCLUDING THE SMART AUGMENTATION FUND) (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ann Jones Ymddiriedolwr 01 July 2019
THE AUBREY FLETCHER RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
James Nicholl Ymddiriedolwr 01 January 2017
THE AUBREY FLETCHER RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
REVEREND MARK STANDEN Ymddiriedolwr 01 January 2013
Dim ar gofnod
Peter John Gayler Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
RICHARD LIGHTFOOT HOBDEN Ymddiriedolwr
CHENGELO EDUCATIONAL TRUST (UK)
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.28k £17.71k £26.96k £28.00k £28.46k
Cyfanswm gwariant £10.02k £27.27k £9.96k £26.41k £26.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 28 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 28 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 11 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 11 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 13 Rhagfyr 2023 43 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 02 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 02 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 16 NOVEMBER 1977
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF CHRISTMAS ENTERTAINMENTS FOR FURTHERING THE EDUCATION OF THE PUPILS OF ST MARGARET'S CHURCH OF ENGLAND SCHOOL AT ANGMERING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 19 Mawrth 1964 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PARISH OFFICE
St MARGARETS CHURCH
ARUNDEL ROAD
ANGMERING
LITTLEHAMPTON
BN16 4JS
Ffôn:
01903 784459
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael