ymddiriedolwyr WILLIAM ROBINSON'S BEQUEST FOR SCHOOL TREAT
Rhif yr elusen: 306483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOB DARVILL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Isabel Robson | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Oliver Hanmer | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Samantha Dann | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Rev Heather Wilkin | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Lindsay Shurvell | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Sophie Abbott | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Jessica Bubb | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Jason Ashman | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
PAUL CLARK | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.