TYWARDREATH VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision and maintenance of a parish hall for use by the inhabitants of the area of benefit for:- advancing the education including the social and physical training of persons under 25 years of age; other more general use:- meetings, lectures and classes, and other forms of recreation and leisure-time occupation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cernyw
Llywodraethu
- 14 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
- NATIONAL SCHOOL (Enw gwaith)
- OLD NATIONAL SCHOOL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT LEWIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Peter James Milbank | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Catriona Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Dr Richard Pemberton | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
Mark Tippett | Ymddiriedolwr | 19 September 2012 |
|
|
||||
ROSEMARY RICHARDS | Ymddiriedolwr | 19 September 2012 |
|
|
||||
EVELYN ROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID HAKSTEEG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE BLAKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIR RICHARD HARRY RASHLEIGH BT. | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LINDA HAKSTEEG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR WARREN-NICHOLLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL BLAKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.67k | £2.36k | £4.75k | £7.61k | £10.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.83k | £14.08k | £2.68k | £3.50k | £7.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 10 DECEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
(1) ADVANCING THE EDUCATION OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT INCLUDING THE SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING OF PERSONS UNDER 25 YEARS OF AGE; AND (2) THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR USE BY THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF RACE, SEX, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR: (A) MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND (B) OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS.
Maes buddion
TWYARDREATH AND ITS NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 CHURCH STREET
TYWARDREATH
PAR
PL24 2QG
- Ffôn:
- 01726815008
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window