Hanes ariannol TRURO HIGH SCHOOL FOR GIRLS
Rhif yr elusen: 306577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.23m | £4.51m | £5.09m | £5.97m | £6.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.37m | £4.27m | £4.54m | £5.16m | £6.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.99k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.99k | £54.41k | £36.05k | £6.95k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £44.15k | £56.09k | £60.79k | £19.26k | £11.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £123.94k | £60.68k | £65.61k | £123.18k | £183.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.06m | £4.39m | £4.97m | £5.82m | £6.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.42k | £663 | £0 | £2 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.30m | £4.24m | £4.50m | £5.11m | £6.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £61.53k | £35.53k | £41.11k | £42.69k | £55.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £75.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.