WILD PLANET TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust's principal activity during the year was the advancement of scientific knowledge, education and science in accordance with its charitable objectives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Cyfanswm incwm:
£11,562,971
Roddion a chymynroddion | £215.33k | |
Weithgareddau elusennol | £7.18m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £4.01m | |
Buddsoddiadau | £107.44k | |
Arall | £45.92k |
Cyfanswm gwariant:
£14,176,863
Codi arian | £2.81m | |
Weithgareddau elusennol | £11.37m | |
Arall | £0 |
£4,262 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.81m | |
Gwariant elusennol | £11.37m |
Pobl

285 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
148 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 2 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cernyw
- Dyfnaint
- Cenia
- De Affrica
- Fiet-nam
- Indonesia
- Nigeria
- Tanzania
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 01 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
- THE HERBERT WHITLEY TRUST (Enw blaenorol)
- THE WHITLEY WILDLIFE CONSERVATION TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Cooper | Cadeirydd | 16 December 2021 |
|
|||||||||
Melanie Skipp | Ymddiriedolwr | 11 September 2024 |
|
|||||||||
JAMES O'DWYER | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|||||||||
Ben Louis Jobson | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|||||||||
Prof. Richard Preziosi | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|||||||||
Beth Kathleen McLaughlin | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|||||||||
SARAH BARR | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|||||||||
ANDREW CHARLES JOHN COOPER BSC | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.21m | £9.35m | £12.14m | £11.79m | £11.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.63m | £12.03m | £10.66m | £12.01m | £14.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £699.14k | £185.01k | £12.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £957.34k | £1.15m | £522.93k | £1.00m | £215.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.86m | £2.20m | £3.61m | £3.29m | £4.01m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.25m | £5.65m | £7.73m | £6.90m | £7.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £129.49k | £91.06k | £66.96k | £68.51k | £107.44k | |
|
Incwm - Arall | £11.91k | £262.57k | £209.42k | £526.16k | £45.92k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £555.04k | £0 | £161.64k | £785.86k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.86m | £10.22m | £8.25m | £9.54m | £11.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.77m | £1.81m | £2.42m | £2.46m | £2.81m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.04k | £13.90k | £24.15k | £14.67k | £19.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £26.80k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.71k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £13.87m | £12.95m | £12.68m | £12.71m | £13.02m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.54m | £2.37m | £2.76m | £2.26m | £2.39m | |
|
Cyfanswm asedau | £6.72m | £7.66m | £9.03m | £8.29m | £5.32m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.53m | £4.24m | £3.85m | £3.36m | £3.32m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE COMMISSIONERS DATED 3 SEPTEMBER 1991 AS AMENDED BY FURTHER SCHEME DATED 5 JUNE 1997
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION; (2) THE PROMOTION OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL STUDY AND RESEARCH AND THE PUBLICATION OF THE USEFUL RESULTS OF ALL SUCH STUDY AND RESEARCH. (3) THE CONSERVATION AND PRESERVATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF ANIMALS AND PLANTS AND THEIR ENVIRONMENTS; AND (4) THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION OF THE PUBLIC GENERALLY AND THE INHABITANTS OF PAIGNTON IN PARTICULAR IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH A VIEW TO IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE PERSONS FOR WHOM THE FACILITIES ARE PROVIDED.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wild Planet Trust
PAIGNTON ZOO
TOTNES RD
PAIGNTON
DEVON
TQ4 7EU
- Ffôn:
- 01803 697513
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window