ymddiriedolwyr WILD PLANET TRUST
Rhif yr elusen: 306622
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN KINGS | Cadeirydd | 29 July 2016 |
|
|||||||||
JAMES O'DWYER | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|||||||||
Ben Louis Jobson | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|||||||||
Prof. Richard Preziosi | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|||||||||
Charles Cooper | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|||||||||
Professor Adam George Hart FRES | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|||||||||
Mark Salmon | Ymddiriedolwr | 14 April 2017 |
|
|||||||||
Beth Kathleen McLaughlin | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|||||||||
SARAH BARR | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|||||||||
RICHARD WILLIAM JOHN FORD FINSTD | Ymddiriedolwr | 13 June 2012 |
|
|||||||||
RACHAEL HILL BA ACA | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
ANDREW CHARLES JOHN COOPER BSC | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.