GEORGE WILLIAM EYRE SCHOLARSHIP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
INCOME TO BE APPLIED FOR A SCHOLARSHIP TO BE AWARDED ALTERNATIVELY TO A BOY OR GIRL FOR SUCH PERIOD AND SUCH PURPOSES AND CONDITIONS AS THE PLYMOUTH EDUCATION AUTHORITY SHALL DETERMINE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Plymouth
Llywodraethu
- 06 Medi 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1137876 PLYMOUTH ASPIRATIONS TRUST
- 19 Medi 1962: Cofrestrwyd
- 06 Medi 2011: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £419 | £444 | £500 | £503 | £455 | |
|
Cyfanswm gwariant | £378 | £396 | £438 | £450 | £480 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 22 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 10 Gorffennaf 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 16 Gorffennaf 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED 24TH JANUARY 1922
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION OF PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 YEARS IN PLYMOUTH IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT. 1) AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS OR SUCH OTHER ASSISTANCE AS THE TRUSTEES THINK FIT AT ANY UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTION PROVIDING OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE AS THE TRUSTEES THINK FIT. 2) PROVIDING THEIR EDUCATION (INCLUDING THE STUDY OF MUSIC, OTHER ARTS OR SPORT) TO UNDERTAKE TRAVEL IN FURTHERANCE OF THAT EDUCATION OR TO PREPARE FOR ENTRY TO ANY OCCUPATION, TRADE OR PROFESSION ON LEAVING ANY EDUCATION ESTABLISHMENT.
Maes buddion
PLYMOUTH
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window