STOVER SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 306712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity is involved in the advancement of education by the provision and maintenance of a school to provide a high quality education in accordance with the principles of the Church of England as by law established, enabling pupils to acquire the qualifications, confidence and skills needed to lead rewarding and successful lives as good citizens.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Hydref 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • STOVER SCHOOL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Estyn: Arolygiaeth Addysg A Hyfforddiant Yng Nghymru Em
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
STEWART KILLICK Cadeirydd
Dim ar gofnod
Christopher Lewis Hicks Ymddiriedolwr 08 January 2024
Dim ar gofnod
Stephen John Reynolds Ymddiriedolwr 08 January 2024
Havencare Homes and Support Limited
Derbyniwyd: Ar amser
NEWTON ABBOT AND DISTRICT RECREATIONAL TRUST LIMITED
Derbyniwyd: 45 diwrnod yn hwyr
JAMES O'DWYER Ymddiriedolwr 08 January 2024
SOUTH WEST ENVIRONMENTAL PARKS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
LIVING COASTS
Derbyniwyd: Ar amser
WILD PLANET TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WHITLEY WILDLIFE CONSERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Mike Burgess Ymddiriedolwr 07 December 2021
Dim ar gofnod
James Robert Harold Eveleigh Arnold Ymddiriedolwr 25 September 2019
Dim ar gofnod
Dr Jonathan Edward Wolstenholme BSC PhD Ymddiriedolwr 01 October 2015
Dim ar gofnod
JACQUELINE MILSTEAD Ymddiriedolwr 28 May 2012
Dim ar gofnod
Admiral Sir BENJAMIN JOHN KEY CBE BSC RN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.10m £5.77m £7.07m £7.66m £8.02m
Cyfanswm gwariant £5.03m £5.58m £6.70m £7.37m £7.89m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £108.89k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £11.60k £500 £3.25k £2.25k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £94.25k £107.81k £112.51k £910.79k £33.15k
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.82m £5.50m £6.90m £6.58m £6.93m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £3.29k
Incwm - Arall £181.42k £165.01k £53.29k £168.29k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.97m £5.52m £6.60m £7.32m £7.89m
Gwariant - Ar godi arian £55.75k £63.50k £94.53k £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £71.90k £148.11k £205.61k £163.56k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £43.08k £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Asedau hunan ddefnydd £2.35m £2.25m £2.21m £2.21m £2.08m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £403.98k £913.47k £1.42m £1.64m £4.63m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £1.72m £1.94m £2.04m £1.95m £4.69m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 15 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 21 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 16 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 16 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 17 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 17 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 23 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 23 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 11 Mehefin 2021 11 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 11 Mehefin 2021 11 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
STOVER SCHOOL
STOVER
NEWTON ABBOT
TQ12 6QG
Ffôn:
01626354505