ymddiriedolwyr THE BATTISBOROUGH CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 306738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher John Beaufort Murray | Cadeirydd | 20 March 1996 |
|
|||||
Rebecca Trafford | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|
||||
Rory James Campell Byatt | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
||||
Dr James Leney | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
||||
DANIEL DAVID GODFREY | Ymddiriedolwr | 08 April 2016 |
|
|
||||
Timothy John Kingdom | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
CHRISTINE MARY GODFREY | Ymddiriedolwr | 13 March 2013 |
|
|
||||
KATHERINE LENEY | Ymddiriedolwr | 14 August 2008 |
|
|
||||
AUBREY ROBERT BEARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.