ymddiriedolwyr DR MAPLETON'S PRIZES
Rhif yr elusen: 306741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD JENKS | Cadeirydd | 16 July 2019 |
|
|||||||||
PENNY HAMMOND | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||||||
olly giddings | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||||||
Rev gareth REGAN | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|||||||||
PHILIP BULLIVANT | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|||||||||
JEREMY HOWELL | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|||||||||
Liz Roberts | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|||||||||
ROBERT BRYANT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.