ymddiriedolwyr MILTON MOUNT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 306981
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DEREK LINDFIELD | Cadeirydd | 27 November 2012 |
|
|
||||
Gwyn Davies | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Ann Susan Bulley | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Sara Louise Iles | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Eleanor Daphne Bembridge | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
REV KEVIN PATRICK SWAINE | Ymddiriedolwr | 27 August 2013 |
|
|
||||
RAYMOND DUNNETT | Ymddiriedolwr | 25 April 2011 |
|
|
||||
KATHLEEN OLIVER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.