Hanes ariannol B A S SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 306998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.85m | £6.62m | £7.44m | £8.24m | £8.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.14m | £6.23m | £6.44m | £7.12m | £8.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £110.32k | £475.93k | £49.48k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £81.23k | £412.38k | £91.32k | £12.30k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £194.08k | £67.48k | £85.73k | £265.85k | £262.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.57m | £6.12m | £7.25m | £7.95m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.61k | £16.67k | £13.12k | £5.68k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.08m | £6.12m | £6.35m | £6.93m | £7.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £192.63k | £105.63k | £89.55k | £184.96k | £178.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.96k | £0 | £35.82k | £86.81k | £14.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £871.29k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.