ymddiriedolwyr MICKLEFIELD NURSERY SCHOOL (SEAFORD)
Rhif yr elusen: 307010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Gallagher | Ymddiriedolwr | 16 November 2018 |
|
|
||||
Jill Hanby | Ymddiriedolwr | 10 January 2018 |
|
|
||||
Michelle Stacey | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|
||||
Fler Wright | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
Sarah Lloyd | Ymddiriedolwr | 04 November 2015 |
|
|
||||
Lyndsey Stoner | Ymddiriedolwr | 26 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.