TEMPLE GROVE SCHOOLS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's general object is the advancement of education of children and students. The charity is sponsor of Temple Grove Academy Trust, which runs Temple Grove Academy in Tunbridge Wells; and has endowed the primary phases of 3 academies in south east London in partnership with the Haberdashers' Aske's Federation. It seeks other opportunities in primary education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caint
- Dwyrain Sussex
- Surrey
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 25 Mawrth 1963: Cofrestrwyd
- TEMPLE GROVE SCHOOL TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Kenrick Grosvenor PRESCOT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alexander Philip Clark | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Nicola Jane Denoon Duncan | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Kathleen Child-Villiers | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
SIMON NICHOLAS LOUGH | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
Alanna Yvette LEE | Ymddiriedolwr | 04 February 2015 |
|
|
||||
MR Ed Richardson | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
|
||||
Simon Robert BREWER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.39k | £72.42k | £70.88k | £67.23k | £67.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £140.34k | £115.47k | £87.66k | £86.20k | £82.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 28 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 28 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 04 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 04 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 06 Hydref 2020 | 98 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 06 Hydref 2020 | 98 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 11TH JANUARY 1957 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 27 JANUARY 2005, 19 SEPTEMBER 2005 AND 12 DECEMBER 2005 AND 16 SEPTEMBER 2009 as amended on 16 Sept 2009
Gwrthrychau elusennol
A PREPARATORY SCHOOL FOR BOYS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1st Floor
River Court
Mill Lane
GODALMING
Surrey
GU7 1EZ
- Ffôn:
- 01483412060
- E-bost:
- nigelp@constantinegroup.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window