Hanes ariannol THE TALKING TRUST
Rhif yr elusen: 307021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.70m | £3.98m | £4.24m | £4.29m | £5.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.60m | £3.07m | £3.30m | £3.31m | £3.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.88m | £2.81m | £3.38m | £3.14m | £4.04m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £724.17k | £886.99k | £649.67k | £932.46k | £973.37k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.10k | £70.44k | £70.37k | £65.07k | £90.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £83.99k | £210.41k | £139.94k | £152.06k | £135.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.61m | £3.70m | £4.03m | £4.07m | £5.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.17k | £1.53k | £47 | £47 | £40.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.58m | £3.07m | £3.30m | £3.31m | £3.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.77k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.08k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.