Hanes ariannol FARNEY CLOSE SCHOOL LTD
Rhif yr elusen: 307024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.34m | £3.32m | £3.57m | £4.31m | £4.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.22m | £3.53m | £3.47m | £3.74m | £4.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £3.25m | £3.40m | £4.23m | £4.23m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.36k | N/A | £21.36k | £14.39k | £31.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.16k | £39.80k | £127.85k | £36.98k | £11.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £1.84k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.29m | £3.25m | £3.42m | £4.24m | £4.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £31.76k | £29.69k | £16.56k | £17.07k | £24.97k | |
|
Incwm - Arall | £300 | £371 | £4.04k | £14.22k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.21m | £3.53m | £3.46m | £3.74m | £4.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.34k | £2.75k | £2.54k | £3.09k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.60k | £18.33k | £18.40k | £22.35k | £44.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.