Hanes ariannol THE MOUNT CAMPHILL COMMUNITY LIMITED
Rhif yr elusen: 307027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.14m | £2.35m | £2.27m | £2.44m | £2.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.78m | £1.91m | £1.87m | £2.08m | £2.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.47m | £2.20m | £2.07m | £1.98m | £2.60m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.89k | £17.18k | £17.18k | £54.21k | £38.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £157.02k | £117.48k | £176.73k | £242.75k | £244.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.38k | £27.92k | £0 | £23.45k | £52.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.97m | £2.20m | £2.07m | £2.17m | £2.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.22k | £3.14k | £2.24k | £989 | £17.92k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £17.96k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.75m | £1.88m | £1.86m | £2.08m | £2.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.37k | £26.28k | £10.26k | £1.62k | £18.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.12k | £17.40k | £19.11k | £25.12k | £16.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.