ymddiriedolwyr NEWELLS SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 307038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miles Templeman | Cadeirydd | 17 November 2015 |
|
|||||
Adrian Ford | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Emma Dobson | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Lady Serena Soames | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Jane Hamblett-Jahn | Ymddiriedolwr | 23 August 2016 |
|
|
||||
Shirley Harris | Ymddiriedolwr | 17 November 2015 |
|
|
||||
Rishi Soni | Ymddiriedolwr | 17 November 2015 |
|
|
||||
Wendy Challen | Ymddiriedolwr | 17 November 2015 |
|
|||||
JO-ANNE RILEY | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.