Hanes ariannol THE MALDEN TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 307046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.30m | £7.29m | £5.80m | £7.33m | £8.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.09m | £7.72m | £6.96m | £7.56m | £8.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £245.30k | £468.83k | £194.78k | £29.38k | £45.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £38.96k | £49.35k | £44.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.05m | £6.82m | £5.57m | £6.85m | £8.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £5.87k | £665 | £3.92k | £70.16k | |
|
Incwm - Arall | £7.72k | £0 | £0 | £403.92k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.88m | £7.56m | £6.85m | £7.42m | £8.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £207.94k | £158.17k | £105.43k | £143.72k | £1.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £777 | £781 | £781 | £194 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.