THE MALDEN TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the Charity is to benefit the public via Windlesham House School, a preparatory boarding School for boys and girls between the ages of 4 and 13, to ensure that our unique approach to education is made available to as many children as possible through bursaries, for which we maintain a fund, and partnership with, and support to, maintained schools and other educational institutions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£9,017,850
Roddion a chymynroddion | £77.30k | |
Weithgareddau elusennol | £8.79m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £34.16k | |
Buddsoddiadau | £115.82k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£9,060,945
Codi arian | £3.14k | |
Weithgareddau elusennol | £9.06m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.14k | |
Gwariant elusennol | £9.06m |
Pobl

151 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 23 Mai 1963: Cofrestrwyd
- LITTLE WINDLESHAM (Enw gwaith)
- WINDLESHAM HOUSE SCHOOL (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Asmar | Cadeirydd | 09 March 2015 |
|
|||||
Michael Crawford | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Clare Ives | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
John Marriott | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Adam Perry | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Patrick Michael John Hinton | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Charlotte Johnston Mrs | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Sarah Kerr-Dineen | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
David Armitage | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.29m | £5.80m | £7.33m | £8.31m | £9.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.72m | £6.96m | £7.56m | £8.70m | £9.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £468.83k | £194.78k | £29.38k | £45.25k | £77.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £38.96k | £49.35k | £44.53k | £34.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.82m | £5.57m | £6.85m | £8.15m | £8.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.87k | £665 | £3.92k | £70.16k | £115.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £403.92k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.56m | £6.85m | £7.42m | £8.69m | £9.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £158.17k | £105.43k | £143.72k | £1.69k | £3.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £93.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £781 | £781 | £194 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £14.19m | £13.51m | £12.94m | £12.41m | £12.04m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1 | £1 | £1 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.53m | £1.19m | £1.93m | £2.53m | £3.35m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £7.01m | £7.15m | £7.54m | £8.00m | £8.49m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 08 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 08 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 JANUARY 1963 AS AMENDED 17 MARCH 2003, 22 NOVEMBER 2004 AND 16 NOVEMBER 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
(I) TO ACQUIRE AND TAKE OVER AND CARRY ON AND DEVELOP THE SCHOOL UNDERTAKING OF WINDLESHAM HOUSE SCHOOL LIMITED AND ALL SUCH ASSETS AND LIABILITIES OF THAT COMPANY AS MAY LAWFULLY BE ACQUIRED AND TAKEN OVER BY THE TRUST. (2) TO ACQUIRE AND CARRY ON IN THE UNITED KINGDOM AND ANY OTHER SCHOOL OR SCHOOLS FOR THE EDUCATION OF CHILDREN.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WINDLESHAM HOUSE SCHOOL
LONDON ROAD
WASHINGTON
PULBOROUGH
RH20 4AY
- Ffôn:
- 01903874705
- E-bost:
- eharris@windlesham.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window