Dogfen lywodraethu THE MALDEN TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 307046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 JANUARY 1963 AS AMENDED 17 MARCH 2003, 22 NOVEMBER 2004 AND 16 NOVEMBER 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
(I) TO ACQUIRE AND TAKE OVER AND CARRY ON AND DEVELOP THE SCHOOL UNDERTAKING OF WINDLESHAM HOUSE SCHOOL LIMITED AND ALL SUCH ASSETS AND LIABILITIES OF THAT COMPANY AS MAY LAWFULLY BE ACQUIRED AND TAKEN OVER BY THE TRUST. (2) TO ACQUIRE AND CARRY ON IN THE UNITED KINGDOM AND ANY OTHER SCHOOL OR SCHOOLS FOR THE EDUCATION OF CHILDREN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.