BRIGHTON COLLEGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of a first class independent education for children between the ages of 3 to 18. Subject to donations and budgetary limits, scholarship awards are made on the basis of the individual's educational potential and bursary awards are made to enable academically able children to benefit where financial hardship might otherwise preclude.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£69,043,246
Roddion a chymynroddion | £2.19m | |
Weithgareddau elusennol | £65.11m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.11m | |
Buddsoddiadau | £632.22k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£60,168,636
Codi arian | £1.09m | |
Weithgareddau elusennol | £59.08m | |
Arall | £0 |
£448,671 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.09m | |
Gwariant elusennol | £59.08m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £8.87m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.09m | |
Gwariant elusennol | £59.08m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £9.32m |
Pobl

800 Gweithwyr
16 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 27 |
£70k i £80k | 13 |
£80k i £90k | 8 |
£90k i £100k | 5 |
£100k i £110k | 8 |
£110k i £120k | 2 |
£130k i £140k | 2 |
£140k i £150k | 1 |
£150k i £200k | 4 |
£250k i £300k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 19 Mai 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Wagenberg | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||
Lorraine Gibson | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||
John Christopher Andrew Bushell | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
||||
Adrian Andrew Underwood | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Victoria Byrne | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Christina Jane Maude | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
Robert James Hannington FRICS FSA | Ymddiriedolwr | 11 March 2017 |
|
|
||||
Andrew Thomas Cayley CMG QC | Ymddiriedolwr | 25 February 2016 |
|
|
||||
Martina Asmar | Ymddiriedolwr | 05 December 2015 |
|
|||||
Miles Templeman | Ymddiriedolwr | 05 December 2015 |
|
|||||
Richard Thomas Ricci | Ymddiriedolwr | 06 December 2014 |
|
|
||||
ROBERT JOHN STUART WEIR FCA, BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Joan Deslandes | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ADAM PETTITT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
The Right Hon. Lord Francis Maude of Horsham | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM HENRY PETER JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.12m | £54.25m | £53.93m | £64.87m | £69.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.78m | £46.85m | £46.80m | £54.73m | £60.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £779.97k | £436.96k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.55m | £1.68m | £1.29m | £3.55m | £2.19m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.35m | £894.00k | £522.59k | £1.07m | £1.11m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £51.05m | £51.60m | £52.04m | £60.02m | £65.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £174.00k | £79.00k | £69.15k | £236.01k | £632.22k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £42.65m | £45.79m | £46.39m | £54.14m | £59.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.13m | £1.06m | £412.30k | £585.92k | £1.09m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £55.00k | £37.00k | £37.72k | £19.61k | £42.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £135.88k | £108.78k | £181.82k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £106.28m | £113.02m | £112.78m | £117.10m | £130.44m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £9.31m | £10.31m | £13.48m | £16.48m | £19.78m | |
|
Cyfanswm asedau | £14.78m | £25.22m | £32.60m | £26.22m | £19.73m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£816.00k | -£889.00k | -£666.40k | -£679.40k | -£469.40k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £24.99m | £35.73m | £36.93m | £27.81m | £28.23m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 03 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 03 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 28 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 28 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 SEP 1873 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 MAR 1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 DEC 1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 MAY 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22 JUN 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 APR 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06 OCT 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25 NOV 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 APR 2012 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 14 MAR 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 JUN 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06 APR 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19 JUN 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A SOUND RELIGIOUS, CLASSICAL, MATHEMATICAL AND GENERAL EDUCATION, IN CONFORMITY WITH THE DOCTRINES OF THE CHURCH OF ENGLAND.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 19 Mai 2003 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EASTERN ROAD
BRIGHTON
BN2 0AL
- Ffôn:
- 01273704200
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window