EASTBOURNE COLLEGE (INCORPORATED)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education of boys and girls from 9 months to 18 years old.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£25,767,000
Roddion a chymynroddion | £281.00k | |
Weithgareddau elusennol | £23.97m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.25m | |
Buddsoddiadau | £256.00k | |
Arall | £6.00k |
Cyfanswm gwariant:
£25,529,000
Codi arian | £1.43m | |
Weithgareddau elusennol | £24.10m | |
Arall | £0 |
-£180,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.43m | |
Gwariant elusennol | £24.10m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £238.00k |
Pobl

445 Gweithwyr
16 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 13 |
£70k i £80k | 7 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 03 Mawrth 1964: Cofrestrwyd
- EASTBOURNE COLLEGE (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ian Edward Long | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Peter Pachipano Gombera | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Matthew Kitson | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Louise Angela Davidson | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Helen Jane Kotz | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||
Charles Frederick Dennis BA | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Chun Kit James Fok | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Charles Edgar Burrows | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|||||
Dr Robert Mackenzie Wicks | Ymddiriedolwr | 12 August 2019 |
|
|||||
William Henry John Maidens BSc ACA | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Jeremy Richard Ernest Compton BSc MRSC | Ymddiriedolwr | 06 July 2018 |
|
|
||||
Nicholas James Philip Elliott BA | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
Richard Vivian Davidson-Houston BA | Ymddiriedolwr | 11 March 2016 |
|
|
||||
Darren Lindsey Meek LLB FCA | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|
||||
Victoria Jane Henley | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NICOLA ECKERT BA PGCE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.43m | £21.28m | £20.49m | £23.12m | £25.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.97m | £21.77m | £21.34m | £23.79m | £25.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £920.00k | £328.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.44m | £1.39m | £998.00k | £253.00k | £281.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.41m | £554.00k | £535.00k | £1.14m | £1.25m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.39m | £18.24m | £18.79m | £21.47m | £23.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.00m | £0 | £796.00k | £6.00k | £64.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £184.00k | £177.00k | £254.00k | £235.00k | £256.00k | |
|
Incwm - Arall | £5.00k | £920.00k | £707.00k | £9.00k | £6.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.00k | £1.17m | £25.00k | £55.00k | £94.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.23m | £20.24m | £20.13m | £22.24m | £24.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.73m | £1.52m | £1.22m | £1.55m | £1.43m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.00k | £23.00k | £24.00k | £36.00k | £49.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £20.00k | £31.00k | £44.00k | £46.00k | £44.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £60.05m | £58.62m | £57.65m | £56.23m | £55.10m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £6.11m | £7.04m | £9.82m | £9.54m | £9.41m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.63m | £2.96m | £4.80m | £3.95m | £6.06m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £21.45m | £19.82m | £22.24m | £21.32m | £22.12m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 02 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 02 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 APRIL 1911 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 23 MARCH 1950 AND 9 JUNE 1995. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14 MAR 2014 as amended on 07 Mar 2024 as amended on 07 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
The objects for which the Company is established are to carry on and conduct or to establish and carry on or to manage either in Eastbourne, in the County of East Sussex, or elsewhere schools for the education of persons of nursery and school age; and to provide education of such type and in such manner as may from time to time be considered expedient for other persons.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Elusennau cysylltiedig
- CALEB DIPLOCK BEQUEST
- COLIN MACKENZIE BEQUEST
- DENHAM TRUST FUND (PART)
- EASTBOURNE COLLEGE DEVELOPMENT FUND
- EASTBOURNE COLLEGE ENDOWMENT FUND
- ELTON SCHOLARSHIP FUND
- F J NUGEE MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND
- FREDERICK ARNOLD TRUST FUND
- FRIENDS OF EASTBOURNE COLLEGE
- GEORGE A WALLIS MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND
- NETTLEFOLD SCHOLARSHIP FUND
- RALPH GILL DYER PRIZE
- REEVES FUND
- 03 Mawrth 1964 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EASTBOURNE COLLEGE
MARLBOROUGH HOUSE
OLD WISH ROAD
EASTBOURNE
BN21 4JY
- Ffôn:
- 01323452300
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window