RINGWOOD UNITED CHARITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The prime object of Ringwood United Charities is the provision of almshouses.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Hampshire
Llywodraethu
- 29 Gorffennaf 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Stephen David Miles | Ymddiriedolwr | 25 October 2024 |
|
|||||
Mary DeBoos | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Clare Brown B A Hons | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|||||
David Victor Brown | Ymddiriedolwr | 15 July 2014 |
|
|
||||
Kevin Paul Jones B A MCIAT | Ymddiriedolwr | 12 December 2011 |
|
|
||||
MR J D HERON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR W S RIPPON-SWAINE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.76k | £37.15k | £32.49k | £40.17k | £41.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.50k | £37.53k | £67.12k | £84.48k | £93.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £510 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Ebrill 2022 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Ebrill 2022 | 73 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
24 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 10 FEBRUARY 1959.
Gwrthrychau elusennol
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Maes buddion
THE ANCIENT PARISH OF RINGWOOD
Elusennau cysylltiedig
- ALMSHOUSE REPAIR FUND
- THE CHARITY OF CHRISTOPHER GARRETT
- THE CHARITY OF JANE BURCH
- THE CHARITY OF JOHN DODINGTON
- THE CHARITY OF JOHN THAINE
- THE CHARITY OF MARY BALDWIN
- THE CHARITY OF RICHARD LYNE FOR THE POOR
- THE CHARITY OF THOMAS BROWN FOR THE POOR OF RINGWOOD
- THE CHARITY OF THOMAS LYNE FOR THE POOR
- WILLIAM CLARK'S ALMSHOUSE CHARITY
- WILLIAM CLARK'S CHARITIES FOR THE POOR
- 29 Gorffennaf 2004 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 Christchurch Road
Ringwood
Hampshire
BH24 1DN
- Ffôn:
- 07801473131
- E-bost:
- admin@ruc.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window